ymddiriedolwyr WOULDCARE THE WOODA PATIENT PARTICIPATION GROUP
Rhif yr elusen: 1078481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL STUART BEVAN | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|
||||
Dr JESSICA ELISABETH THEODORA DANIELSON | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
TRACEY MOORE | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
Joanne Lisa Boydd | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|||||
MECHELLE DAWN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
JUSTINE ANN DUHIG | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|||||
GILLIAN BEVAN | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
BRENDA JOAN HUMPHREYS | Ymddiriedolwr | 03 August 2011 |
|
|
||||
ALAN JOHN HUMPHREYS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.