ymddiriedolwyr LOPPINGTON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1077160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sharpe | Cadeirydd | 04 August 2016 |
|
|
||||
Rupert Bearne | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Theresa Parker | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Clare Fisher | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Ian W Clague | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Brian Carey | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
Carol Fowles | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
John Bulmer | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
David Wilkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
David Pryce | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
PAUL DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRONWEN BEARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE PRYCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH WEBBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.