Hanes ariannol INSTITUTE OF BUSINESS ETHICS
Rhif yr elusen: 1084014
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.57k | £771.40k | £659.71k | £887.44k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £664.26k | £740.25k | £745.13k | £869.66k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £486.32k | £0 | £533.19k | £597.36k | £981.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £574.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £134.97k | £194.29k | £124.70k | £290.08k | £137.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.28k | £0 | £0 | £0 | £1.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.17k | £1.83k | £0 | £189.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £521.15k | £740.25k | £646.16k | £681.52k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £98.97k | £79.75k | £110.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £85.52k | £0 | £0 | £0 | £55.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £108.39k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.