Hanes ariannol BIBLE ENCOUNTER TRUST
Rhif yr elusen: 1077447
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.42k | £51.05k | £55.12k | £53.72k | £44.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.24k | £63.54k | £62.83k | £59.32k | £58.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £2.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £2.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.