Hanes ariannol SABENO LIMITED
Rhif yr elusen: 1078583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (172 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.97k | £563.30k | £647.27k | £974.16k | £573.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.24k | £363.60k | £376.63k | £431.99k | £439.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.28k | £84.00k | £138.55k | £351.36k | £41.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £401.69k | £479.30k | £508.72k | £622.80k | £531.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £138.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £348.49k | £223.86k | £179.68k | £290.46k | £282.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.24k | £118.11k | £183.60k | £126.08k | £136.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £348.49k | £223.86k | £179.68k | £290.46k | £282.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.24k | £118.11k | £183.60k | £126.08k | £136.15k | |
|
Gwariant - Arall | £34.51k | £21.63k | £13.36k | £15.45k | £20.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.