ymddiriedolwyr THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 1077734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Retd RICHARD METCALFE OBE | Cadeirydd | 04 March 2015 |
|
|
||||
David Inglis | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Peters | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Milton | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Anthony Paul Glover | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Dr Heidi Meyer | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Major Retd JAMES AUSTIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL M MUMFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.