ymddiriedolwyr THE WARRINGTON U3A
Rhif yr elusen: 1085069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Hayes | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ann Ruffley | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Eion Andrew Alistair MacDonald | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Deborah Taylor | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Richard Kong | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Paul Atherton | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Andrew Pearson Young | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.