Hanes ariannol INDEPENDENT DOMESTIC ABUSE SERVICES
Rhif yr elusen: 1102337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £4.09m | £4.87m | £4.87m | £5.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.01m | £3.83m | £4.38m | £4.92m | £5.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.30m | £3.38m | £3.30m | £3.53m | £3.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £74.75k | £947.65k | £732.64k | £974.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.14k | £215.22k | £182.31k | £120.64k | £103.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.88m | £3.85m | £4.68m | £4.73m | £5.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.69k | £19.20k | £10.01k | £18.33k | £57.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £32.91k | £0 | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.96m | £3.81m | £4.36m | £4.91m | £5.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.01k | £22.20k | £25.49k | £10.90k | £1.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.76k | £30.54k | £44.49k | £47.60k | £47.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.