Hanes ariannol ISLINGTON PEOPLE'S RIGHTS
Rhif yr elusen: 1077688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.05k | £451.81k | £674.86k | £619.67k | £676.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £448.35k | £504.29k | £599.15k | £597.04k | £624.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £230.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £230.00k | £230.00k | N/A | £241.00k | £230.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £35.07k | £9.16k | £525.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £639.74k | £610.47k | £149.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £54 | £48 | £593 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £614 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £586.74k | £589.19k | £615.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £12.41k | £7.85k | £8.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.69k | £7.24k | £7.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.