Hanes ariannol Lighthouse on the Marsh
Rhif yr elusen: 1084792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.18k | £576.79k | £483.61k | £643.65k | £596.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £589.61k | £521.60k | £450.70k | £569.09k | £633.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £247.41k | £352.69k | N/A | £321.51k | £389.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £318.45k | £5.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £972 | N/A | £3.00k | £135 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £575.16k | N/A | £640.48k | £594.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £17 | N/A | £168 | £1.59k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £644 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £521.21k | N/A | £532.27k | £633.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £392 | N/A | £36.83k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £15.52k | £12.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.