Hanes ariannol MALDON DISTRICT ISLAMIC CULTURAL ASSOCIATION ( MICA)
Rhif yr elusen: 1082087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (183 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.95k | £15.09k | £28.30k | £15.77k | £16.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.01k | £14.49k | £22.00k | £14.74k | £20.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.