Hanes ariannol HOSPICE AT HOME VOLUNTEERS - WEST MID BEDS
Rhif yr elusen: 1077727
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.63k | £18.96k | £20.73k | £20.48k | £20.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.72k | £18.67k | £18.76k | £19.21k | £18.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.