Hanes ariannol SUDBURY NEIGHBOURHOOD CENTRE (MIDDLESEX) LIMITED
Rhif yr elusen: 1079460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £666.83k | £533.85k | £527.19k | £375.93k | £131.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £597.20k | £667.54k | £458.26k | £431.46k | £568.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.39k | £35.28k | £164.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £612.27k | £497.79k | £251.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £64.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £716 | £0 | £1.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £17.45k | £784 | £110.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £100.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £579.70k | £649.73k | £439.62k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.51k | £17.81k | £18.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.30k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.