Hanes ariannol STEVENAGE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1077414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £607.85k | £728.02k | £834.54k | £766.01k | £886.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.88k | £703.67k | £743.52k | £734.43k | £856.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £387.03k | £384.95k | £354.17k | £344.78k | £375.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.61k | £183.69k | £223.01k | £205.75k | £77.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.46k | £308.96k | £1.33k | £2.52k | £14.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.79k | £413.95k | £807.61k | £750.19k | £832.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.26k | £3.12k | £2.35k | £3.73k | |
|
Incwm - Arall | £22.61k | £3.86k | £22.49k | £10.94k | £36.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £598.88k | £703.67k | £743.52k | £734.43k | £856.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.89k | £14.64k | £12.83k | £16.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.