ymddiriedolwyr DEVELOPING HEALTH AND INDEPENDENCE
Rhif yr elusen: 1078154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myriam Kniveton | Cadeirydd | 09 March 2021 |
|
|
||||
Joanna Hill | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Oliver Charles Hiller | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Robert Goodman | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
Alison Millar | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Christopher Oliver | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Tim Marvell | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
David Ollendorff | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.