Hanes ariannol THE JOHN ARMITAGE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1079688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.19m | £3.16m | £4.39m | £16.29m | £11.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.28m | £3.25m | £4.56m | £7.65m | £6.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.17m | £13.88m | £12.09m | £16.29m | £11.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £11.17m | £13.88m | £12.09m | £16.29m | £11.26m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.41k | £52.08k | £55 | £1.33k | £31.88k | |
|
Incwm - Arall | £3.17m | £169.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.17m | £3.11m | £4.05m | £7.44m | £6.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.15k | £139.21k | £160.69k | £206.38k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £350.34k | £100.22k | £89.47k | £85.84k | £481.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.82m | £3.01m | £3.96m | £7.36m | £5.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £112.15k | £139.21k | £160.69k | £206.38k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £347.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.