Hanes ariannol SEVENOAKS PREPARATORY SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1100021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74m | £4.57m | £4.91m | £5.33m | £5.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.27m | £4.25m | £4.57m | £4.95m | £5.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £188.02k | £79.58k | £56.29k | £57.42k | £89.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.98k | £102.54k | £11.62k | £2.64k | £6.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.55m | £4.38m | £4.84m | £5.27m | £5.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.91k | £2.08k | £281 | £3.04k | £27.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.89k | £6.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.20m | £4.23m | £4.56m | £4.94m | £5.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.14k | £19.78k | £500 | £17.48k | £46.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £32.42k | £31.31k | £0 | £29.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £596 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.