Dogfen lywodraethu CANTERBURY AND DISTRICT NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1078269
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST JULY 1999 AS AMENDED 26TH OCTOBER 1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09 MAR 2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10 MAR 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 MAY 2020 as amended on 15 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME SO THAT EFFECTIVE LIAISON BETWEEN THE POLICE AND PUBLIC CAN BE ACHIEVED. TO INVESTIGATE AND CONDUCT RESEARCH IN THE PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.