ymddiriedolwyr 1ST HENFIELD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1077552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frazer Ian Pattenden | Cadeirydd | 06 April 2020 |
|
|
||||
Gayle Anne Williams | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Kalie Sarah Louise Morrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Tai-Chidlow | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Giles David Welsh | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
John Roland Morley | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
MARK WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
GRAHAM DENYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.