ymddiriedolwyr YOUTH ALIYAH - CHILD RESCUE
Rhif yr elusen: 1077913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELVIN ROBINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Valery Kisilevsky | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Nimrod Schwarzmann | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Eran Eytan-Alvarez | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Nicholas Simon Winters | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|||||
Sebastian Kaufmann | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Philip Diamond | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Harvey Murray Soning | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||
Aron Joseph Taylor | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Bettina Curtis | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
STEVEN STRAUSS | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
ANTON DAVID CURTIS | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.