ymddiriedolwyr MENAI BRIDGE COMMUNITY HERITAGE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1082013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter George Alexander | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Professor Robert David Borsley | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Dr Marc Collinson | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Dr Lowri Ann Rees | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Jamie Leigh Roberts | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Joy Porter | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Poulton | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Kerry Adele Evans | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
John Stuart Cole | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.