ymddiriedolwyr VIEW ( DOVE ) LTD
Rhif yr elusen: 1079467
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Cawsey | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
Carolyn Jones | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
LESLEY SMITH | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Mair Georgina Francis | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Sian Frances Webber | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Jamie Evans | Ymddiriedolwr | 04 May 2015 |
|
|
||||
SUSAN CARTER | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
ANTHONY MADDOCKS | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
MR TOM MARSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.