ymddiriedolwyr SOCIETY FOR VASCULAR TECHNOLOGY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1080367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Abrahamson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Robert Harry James | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Janine Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Tanyah Ewen | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Klaus Bond | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Hannah Lines | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Daniela Bond-Collins | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Steven Kristofor Rogers | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Heather Anderson | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Benjamin Jacob Freedman | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Lynne Kathryn McRae | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
Lee James Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Dr Kamran Modaresi | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Emma Waldegrave | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.