Hanes ariannol DUDLEY LODGE
Rhif yr elusen: 1078207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.52m | £3.93m | £3.77m | £4.38m | £4.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51m | £3.55m | £3.49m | £3.77m | £4.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.80k | £2.82k | £9.74k | £24.15k | £21.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.51m | £3.92m | £3.70m | £4.36m | £4.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.82k | £5.67k | £1.99k | £643 | £5.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £56.91k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.50m | £3.54m | £3.49m | £3.77m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.31k | £6.15k | £5.31k | £371 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.50k | £9.65k | £11.70k | £8.91k | £6.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.