ymddiriedolwyr DUDLEY LODGE
Rhif yr elusen: 1078207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter David Roach | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|
||||
David Antony Beck | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
GRAHAM NUTTALL | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Dr Sarah Patricia Raistrick | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Dr Arinola Anneke Adefila | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Zara Dione Bailey | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Wilson | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Jane Anne Flynn | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Peter Anthony Maddock | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
JULIE SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.