ymddiriedolwyr THE SOUTH BRISTOL CHURCH AND COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1091314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Spencer | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||||||
Catherine Adeniyi | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||||
Rev CHRISTOPHER JOHN DOBSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||||||
Rev Patrick David Stonehewer | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||||||
Rev Derek Maddox | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||||||
CLLR RICHARD STEPHEN EDDY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.