ymddiriedolwyr CARLISLE DIOCESE MOTHERS UNION
Rhif yr elusen: 1078251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Ann Belton | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Kay Shepherd | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Ann Wodeman | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Deborah Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Carole Gardner | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Barbara Simpson | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.