Hanes ariannol ST ALDATES PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1080062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/12/2019 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 07/12/2022 | 07/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.88k | £269.24k | £214.36k | £290.54k | £359.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £361.51k | £356.88k | £234.38k | £236.88k | £363.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.