Hanes ariannol THE DAVID SNOWDON TRUST
Rhif yr elusen: 1078527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.93k | £116.19k | £1.47m | £2.83m | £153.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.49k | £26.98k | £63.76k | £112.65k | £156.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.47m | £2.78m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £9.11k | £47.45k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £55.89k | £74.14k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.69k | £29.70k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £17.39k | £16.29k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £32.00k | £44.85k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £6.69k | £29.70k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £1.18k | £8.81k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.