Hanes ariannol UPPER COQUET RESOURCE GROUP
Rhif yr elusen: 1083089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | £3.25k | £2.40k | £2.29k | £2.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £921 | £2.61k | £2.87k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.