Hanes ariannol METHODIST HOMES
Rhif yr elusen: 1083995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.76m | £251.24m | £243.00m | £251.09m | £268.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.98m | £236.16m | £236.81m | £233.00m | £386.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.15m | £48.60m | £41.49m | £48.31m | £45.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.19m | £11.76m | £1.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.07m | £4.22m | £5.21m | £3.73m | £7.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £240.53m | £246.73m | £237.62m | £247.32m | £260.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £161.00k | £285.00k | £160.00k | £39.00k | £968.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.05m | £2.66m | £3.20m | £3.09m | £5.91m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £235.48m | £234.88m | £235.22m | £231.27m | £384.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £497.00k | £714.00k | £672.00k | £647.00k | £741.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £576.00k | £569.00k | £916.00k | £1.09m | £1.22m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £569.00k | £916.00k | £1.09m | £1.22m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.