ymddiriedolwyr METHODIST HOMES
Rhif yr elusen: 1083995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ANTHONY REILLY | Cadeirydd | 14 July 2016 |
|
|
||||||||
Jessica Elizabeth White | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||||
Anne Suganthi Anketell | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||||
Dr Richard Mark Vautrey | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||||||
Denise Sanderson-Estcourt | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||||
Lisa Commane | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||||
KEITH HICKEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|||||||||
Rev RUTH GEE | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||||||
Martin Burkitt | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
||||||||
Balachandren Muthuvaloe Gnanapragasam | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|||||||||
Andrew Cozens OBE | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.