ymddiriedolwyr ASHINGTON VETERANS AND ELDERS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1101024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Thompson | Cadeirydd | 07 October 2019 |
|
|
||||
Diane Reed | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Ian Besford | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Lynn Gray | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Helen White Anderson | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Alan Oliver | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Keith Green | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Kenneth Hicks | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
COLIN NEARY | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
JOHN HUME | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.