Hanes ariannol SLOUGH REFUGEE SUPPORT
Rhif yr elusen: 1079776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.16k | £160.64k | £253.63k | £282.37k | £228.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.02k | £168.56k | £173.40k | £200.45k | £247.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.58k | £125.19k | £110.12k | £99.35k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.76k | N/A | N/A | £80.00k | £89.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.