Hanes ariannol WARWICKSHIRE RURAL COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1081017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £787.40k | £748.76k | £638.08k | £767.50k | £806.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.52k | £748.22k | £586.62k | £715.82k | £784.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £576.27k | £544.80k | £429.14k | £589.17k | £531.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.17k | £37.64k | £84.64k | £37.64k | £67.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £452 | £96 | £54.66k | £12.06k | £1.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.46k | £63.07k | £69.65k | £76.63k | £16.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £723.49k | £685.60k | £513.77k | £678.81k | £772.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.58k | £733.33k | £575.14k | £705.04k | £764.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.31k | £10.65k | £7.37k | £6.17k | £15.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.64k | £4.25k | £4.10k | £4.61k | £4.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £666 | £0 | £0 | £0 | £40.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.64k | £4.25k | £4.10k | £4.61k | £4.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.