ymddiriedolwyr WARWICKSHIRE RURAL COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1081017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey John Prince | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Colin David Parrott | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Rosie Weaver | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
David Michael Anthony Rigby | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Derek Sydney Harvey | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.