Hanes ariannol THE SCAR FREE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1078666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.77m | £1.52m | £1.99m | £1.09m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.91m | £1.78m | £1.87m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08m | £858.31k | £1.06m | N/A | £504.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.72m | £1.46m | £1.92m | £1.04m | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.31k | £53.71k | £53.26k | £49.21k | £55.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.51k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £75.00k | £47.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.53m | £1.49m | £1.51m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £319.86k | £378.06k | £293.40k | £351.69k | £327.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.56k | £15.58k | £18.30k | £14.88k | £240.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.13m | £1.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.