ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION FOR GROUP AND INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY ( AGIP )
Rhif yr elusen: 1083030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Shaw | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
John Thompson | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Douglas Ian Gill | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Donald Ian Butler | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Corinna Arndt | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Lawrence Suss | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|||||
Dorothy Hamilton | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Colin Berry | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.