ymddiriedolwyr CHRISTIAN WOMEN FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1078765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH SESAY | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
PATRICIA SHITTU Pastor | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
MARY KEHINDE SOWEMIMO | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Dr Christiana Udoh | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Gwendolene Belfon | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||
LINDA ORIAKHI | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
PASTOR MARY MAGDALENE OHIWEREI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.