Hanes ariannol STAFFORDSHIRE MOORLANDS COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1079126
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £950.54k | £926.42k | £608.78k | £423.91k | £374 | |
|
Cyfanswm gwariant | £941.63k | £934.46k | £620.41k | £522.32k | £387 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £81.63k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500 | £22.16k | £2.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £5.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £693.10k | £669.12k | £581.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.42k | £7.49k | £6.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £246.52k | £227.66k | £11.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £936.59k | £929.66k | £614.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | £4.80k | £4.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.83k | £15.31k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.