Hanes ariannol LELUNG DHARMA TRUST
Rhif yr elusen: 1079844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.41k | £996.47k | £583.55k | £236.14k | £128.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.42k | £84.98k | £105.78k | £261.83k | £154.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.00k | £17.29k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £991.11k | £578.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.86k | £5.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £501 | £6 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £1.50k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £80.81k | £57.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £4.18k | £1.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £47.19k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.