Hanes ariannol PEOPLE FIRST TAMESIDE
Rhif yr elusen: 1087319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.42k | £249.60k | £309.65k | £232.73k | £215.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £220.47k | £231.81k | £216.65k | £224.86k | £250.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £87.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £163.77k | £30.50k | £176.43k | £74.90k | £36.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.