Hanes ariannol SKILLS FOR CARE LTD
Rhif yr elusen: 1079836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.09m | £36.85m | £36.17m | £38.55m | £35.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.96m | £36.19m | £35.34m | £37.85m | £35.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.25m | £5.20m | £6.76m | £7.59m | £8.75m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.41m | £27.96m | £27.13m | £28.22m | £22.69m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.11m | £2.58m | £1.39m | £1.79m | £2.31m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.85m | £33.16m | £33.96m | £35.89m | £31.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.58k | £24.09k | £3.49k | £389 | £15.94k | |
|
Incwm - Arall | £1.09m | £1.09m | £813.07k | £876.97k | £1.26m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £33.95m | £33.37m | £33.95m | £36.99m | £32.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.88m | £1.45m | £845.03k | £857.54k | £1.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £168.52k | £113.95k | £138.54k | £140.09k | £155.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.72m | £17.14m | £18.41m | £20.26m | £18.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.21k | £3.38k | £3.54k | £3.72k | £3.91k | |
|
Gwariant - Arall | £1.13m | £1.37m | £550.00k | £5.00k | £1.26m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.