ymddiriedolwyr KASHMIR EDUCATION FOUNDATION (UK) LTD
Rhif yr elusen: 1082299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSADHIK HUSSAIN | Cadeirydd |
|
||||||
Martin Cawley | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|||||
Saliha Sadiq | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|||||
Faiz Akhtar | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Mohammad Salmaan Hussain | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Mohammad Aslam MBE | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
MUHABAT HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|||||
HANIF RAJA | Ymddiriedolwr | 15 March 2011 |
|
|
||||
ISHTIAQ MIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED AKRAM KHAN-CHEEMA OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MOHAMMED SABIR MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IFFAT FERDINAND | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.