Hanes ariannol RYE AND DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1079421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.60k | £155.88k | £106.02k | £97.91k | £119.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.24k | £123.27k | £91.10k | £106.26k | £125.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.49k | £8.08k | £9.30k | £8.61k | £8.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | £61.36k | £6.00k | £2.00k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.