ymddiriedolwyr THE INTERNATIONAL ALLIANCE OF ALS / MND ASSOCIATIONS
Rhif yr elusen: 1079504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calaneet Hadassah Balas | Cadeirydd | 05 December 2017 |
|
|
||||
Angela Harris | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Tammy Moore | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dr Gethin Thomas | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Sabine Turgeman | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Yohei Yomada | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Lung KUO | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Dr Hilmi Uysal | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Marcela Santos | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Gudjon Sigurdsson | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Pablo Agustin Aquino | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.