Hanes ariannol HERTFORD COMMUNITY CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 1082292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.00k | £88.00k | £92.00k | £83.00k | £80.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.00k | £78.00k | £85.00k | £86.00k | £90.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.00k | £52.00k | £47.00k | £52.00k | £47.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.