Dogfen lywodraethu HORSLEY WHEEL OF CARE
Rhif yr elusen: 1087632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/01/2000 AS AMENDED ON 14/06/2001 AS AMENDED ON 23/06/2004 AS AMENDED ON 22/05/2014 AS AMENDED ON 24 MAY 2018 AS AMENDED ON 30 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT ("THE OBJECT") IS TO HELP ANY PERSON RESIDING IN THE PARISHES OF EAST AND WEST HORSLEY AND NEIGHBOURING AREAS, WHO IS IN NEED OF ASSISTANCE, BY PROVISION OF TRANSPORT, HOME VISITS OR ANY OTHER HELPFUL OR SUPPORTIVE ACTIVITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WEST HORSLEY AND NEIGHBOURING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.