ymddiriedolwyr HORSLEY WHEEL OF CARE
Rhif yr elusen: 1087632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Eileen Smee | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
David Lush | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Peter Lockhart Armitage | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Carolynne Elizabeth Garcia | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||
Mark Kevin Blowers | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH CHRISTIANSEN | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|||||
Jennifer Dane | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Tanya Maria Morgan | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.