Hanes ariannol THE HASTINGS INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1082766
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.59k | £26.55k | £26.88k | £22.01k | £16.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.29k | £24.04k | £31.24k | £22.90k | £14.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.